据新华日报·交汇点11月19日消息,中共中央批准:张义珍同志任江苏省委委员、常委、副书记;邓修明同志任江苏省委委员、常委。
此前,张义珍任广东省委常委、组织部部长;邓修明任天津市委常委、市纪委书记。
(资料图 来源:国新网)
据公开履历,张义珍1964年8月出生,河北安国人。她早年从教,曾任河北农业大学副校长,后历任河北省委组织部副部长,唐山市委副书记、组织部部长,河北省委统战部常务副部长,河北省委组织部副部长、省人力资源和社会保障厅党组书记、厅长等职。
2015年6月,张义珍调任人力资源和社会保障部党组成员,次月任副部长。
2019年2月,张义珍调任广东省委常委、组织部部长,至此番履新。
在张义珍履新江苏同日,据南方网消息,近日,经中央组织部同意,广东省委决定:张福海同志任省委组织部部长,免去张义珍同志的省委组织部部长职务。
张福海为广东省委常委、秘书长,此番兼任省委组织部部长。
新任江苏省委常委邓修明,1964年12月生,四川蓬溪人,1992年3月加入中国共产党,1981年7月参加工作,研究生学历,法学博士。
(资料图 来源:天津市纪委监委)
他从西南政法学院法律系刑法专业硕士研究生毕业后,在四川省高级人民法院工作,2002年后,历任四川省高级人民法院副院长、党组成员、党组副书记,成都市委副书记、市纪委书记等职。2008年5月,他被明确为正厅级。
2016年2月,邓修明调任中央国家机关纪工委书记、中央国家机关工委委员。同年12月,他调任天津市委常委、市纪委书记,2018年1月同时任天津市监察委员会主任,至此番跨省履新。
此前,江苏省委领导班子名单如下:
江苏省委领导班子名单 | ||
---|---|---|
姓名 | 出生年月 | 现任职务 |
吴政隆 | 1964.11 | 江苏省委书记 |
许昆林 | 1965.05 | 江苏省委副书记、代省长、苏州市委书记 |
张敬华 | 1962.07 | 江苏省委副书记 |
杨 岳 | 1968.07 | 江苏省委常委、统战部长 |
樊金龙 | 1963.11 | 江苏省委常委、常务副省长 |
王常松 | 1962.07 | 江苏省委常委、纪委书记、监委主任 |
张黎鸿 | 1963.05 | 江苏省委常委、省军区司令员 |
张爱军 | 1964.02 | 江苏省委常委、宣传部长 |
费高云 | 1971.08 | 江苏省委常委、政法委书记 |
韩立明 | 1964.09 | 江苏省委常委、南京市委书记 |
赵世勇 | 1966.05 | 江苏省委常委、秘书长、组织部长 |
政道君注意到,中国共产党江苏省第十三届委员会第十一次全体会议11月18日在南京举行,决定中共江苏省第十四次代表大会于11月24日至27日在南京召开。
全会强调,即将召开的省第十四次党代会,是全省政治生活中的一件大事。大会将回顾总结过去五年工作,谋划部署今后五年发展,进一步组织和动员全省上下牢记殷殷嘱托、扛起光荣使命,艰苦奋斗、接续奋斗,奋力走好新的赶考路。各级各有关部门要按照党中央要求和省委部署,旗帜鲜明讲政治,精心做好各项工作,充分发扬民主,严格纪律要求,选出一个好班子、形成一个好报告、营造风清气正氛围。
众所周知,即将召开的江苏省第十四次党代会,将选出新一届省委领导班子。政道君以为,新任江苏省委副书记张义珍和新任江苏省委常委邓修明的到来,就是为即将进行的换届选举所作的人事准备。
10月25日,新疆自治区在全国率先召开党代会,拉开了本轮省级党委换届的大幕。目前,已有新疆、河南、山西、安徽4个省份选出了新一届党委领导班子。从这4省份的选举结果来看,58周岁应为此轮省级党委换届提名线,除省委书记、省长外,年满58周岁的省委副书记、省委常委一般不会继续连任。目前,江苏现任省委领导班子中共有4人年满58岁,或将面临职务调整。
张义珍简历
张义珍,女,汉族,1964年8月出生,河北安国人。
1984年7月参加工作。1983年11月加入中国共产党。1984年河北农业大学农业经济管理专业本科毕业;1993年河北农业大学农业经济管理专业硕士研究生毕业,获农学硕士学位;1998年华中农业大学农业经济管理专业博士研究生毕业,获农学博士学位。
曾任河北农业大学农业经济与管理系教师、教研室副主任、教工二支部书记,经济管理学院副院长、院长,河北农业大学副校长;河北省委组织部副部长(其间挂职任河北省涿鹿县委副书记);河北省唐山市委副书记、组织部部长;河北省委统战部常务副部长;河北省委组织部副部长,省人力资源和社会保障厅党组书记、厅长。
2015年6月 人力资源和社会保障部党组成员2015年7月 人力资源和社会保障部副部长、党组成员2019年2月 广东省委常委、组织部部长
(人民网资料 截至2019年2月)
邓修明简历
邓修明,男,汉族,1964年12月生,四川蓬溪人,1992年3月加入中国共产党,1981年7月参加工作,研究生学历,法学博士。
曾为四川省蓬溪县赤城中学教师,后考入四川教育学院外语系英语专业学习。
西南政法学院法律系刑法专业硕士研究生毕业后,历任四川省高级人民法院书记员、助理审判员,全国法院干部业余法律大学四川分校办公室副主任,四川省高级人民法院审判员,四川省委政法委研究室副主任,四川省高级人民法院刑事审判第一庭庭长。
2002.01-2016.02 先后任四川省高级人民法院副院长(2008.05明确为正厅级)、党组成员、党组副书记,成都市委副书记、市纪委书记。
2016.02-2016.12 中央国家机关纪工委书记、中央国家机关工委委员2016.12-2018.01 天津市委常委、市纪委书记2018.01-2021.11 天津市委常委、市纪委书记,市监察委员会主任第十九届中央纪委委员。党的十九大代表。
(简历来源:综合天津日报等信息)
来源 | 新华日报、交汇点、政事儿 等